Odnośniki
Banery
Przejdź do: www.pcz.pl
Treść strony
Władze Politechniki Częstochowskiej w kadencji 2020-2024 (do dnia 22.07.2024)
Funkcja, stopień naukowy, imię oraz nazwisko | Dane teleadresowe i kontaktowe |
---|---|
JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol |
Biuro Rektora
|
Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki |
Dział Nauki
|
Prorektor ds. nauczania dr hab. inż. Izabela Major, prof. PCz |
Dział Nauczania
|
Prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz |
Sekretariat
|
Kanclerz Politechniki Częstochowskiej dr inż. Arkadiusz Kociszewski |
Sekretariat
|
Dziekani: | |
Dziekan Wydziału Budownictwa dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz |
Biuro Dziekana
|
Dziekan Wydziału Elektrycznego dr hab. inż. Marek Lis, prof. PCz |
Biuro Dziekana
|
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki prof. dr hab. inż. Małgorzata Klimek |
Biuro Dziekana
|
Dziekan Wydziału Infrastruktury i Środowiska prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba |
Dziekanat
|
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz |
Biuro Dziekana
|
Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. inż. Iwona Otola, prof. PCz |
Biuro Dziekana
|
Rejestr zmian
- zmieniono 2021-10-13 09:05 przez Tomasz Mrowiec
- zmieniono 2022-03-07 07:53 przez Tomasz Mrowiec
- zmieniono 2022-09-27 12:15 przez Tomasz Mrowiec
- zmieniono 2023-01-16 11:09 przez Tomasz Mrowiec: zmiana na stanowisku Prorektora ds. Rozwoju
- zmieniono 2023-11-14 11:09 przez Tomasz Mrowiec
- zmieniono 2024-01-24 09:19 przez Tomasz Mrowiec: zmiana na stanowisku Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
- zmieniono 2024-07-26 12:44 przez Tomasz Mrowiec
- zmieniono 2024-07-26 12:47 przez Tomasz Mrowiec: Rezygnacja Prof. dr hab. inż. Norberta Sczygiola z dniem 22 lipca 2024 roku z pełnienia funkcji Rektora Politechniki Częstochowskiej
- zmieniono 2024-07-26 12:48 przez Tomasz Mrowiec
- zmieniono 2024-07-26 12:48 przez Tomasz Mrowiec: Rezygnacja Prof. dr hab. inż. Norberta Sczygiola z dniem 22 lipca 2024 roku z pełnienia funkcji Rektora Politechniki Częstochowskiej